Data Inicial: 01/02/2001
Data Final: 31/12/2004
Data Eleição: 01/02/2001
(da esquerda p. direita)
Domingos Sarno Filho
Norberto Ferreira
Terezinha do Amaral Silva
Benedito Santos Marinho
Albino Zaroni Torres
Orlando Benedito de Almeida
José Tarcísio Vilas Boas
José Benedito dos Santos
Gennaro Iovino
Rildo Ribeiro Lemes
José Márcio Ribeiro
O suplente Vicente Cândido da Silva assumiu, por duas vezes, a vaga do Vereador Titular José Márcio Ribeiro, já que este ocupou o cargo de Secretário Municipal.
Períodos assumidos pelo suplente: - 06.05.2003 a 31.03.2004
- 06.10.2004 a 31.12.2004
Copyright 2024 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática.